04.08.1941 |
|
Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn [D]
"44 595" |
05.08.1941 |
|
Probefahrt [Schwerte - Soest] |
06.08.1941 |
|
Abnahme [Reichsbahnausbesserungswerk Schwerte] |
19.07.1945 |
|
=> OBL-USZ - Oberbetriebsleitung der US Zone, Frankfurt (Main)
[D]
"44 595" [Eisenbahnverwaltung der amerikanisch besetzten Zone] |
01.10.1945 |
- |
15.12.1945 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
04.07.1946 |
- |
30.10.1946 Abstellung [warten auf Ausbesserung] |
10.09.1946 |
|
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebietes [D]
"44 595" [Zusammenschluß der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] |
12.09.1948 |
|
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebietes [D]
"44 595" [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] |
13.04.1949 |
- |
31.07.1949 Abstellung [Lok betriebsfähig abg.] [anschließend bis 22.09.1949 warten auf Ausbesserung] |
07.09.1949 |
|
=> DB - Deutsche Bundesbahn [D]
"44 595" |
29.08.1950 |
- |
31.01.1951 Abstellung [Lok betriebsfähig abg.] [anschließend bis 13.09.1951 warten auf Ausbesserung] |
01.01.1968 |
|
Umzeichnung in "044 595-7" |
14.11.1974 |
|
z-Stellung [Lok mit Tender im Bw Betzdorf abg.] |
05.12.1974 |
|
Ausmusterung [gemäß Verf. HVB 21.211a Fau 916] |
20.12.1974 |
|
Ausmusterung [gemäß Verf. BD Esn] |
__.__.1975 |
|
++ [AW Braunschweig] [1. Halbjahr 1975, bis spätestens 30.06.1975] |